Virksomheder Svaneke Bodega v/ Henrik Lund Mikkelsen
Svaneke Bodega v/ Henrik Lund Mikkelsen
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Svaneke Bodega v/ Henrik Lund Mikkelsen
Navn
Svaneke Bodega v/ Henrik Lund Mikkelsen
CVR-nummer
30262239
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Ophørt
Adresse
Svaneke Torv 2
Postnummer og by
3740 Svaneke
Forretningsmæssige informationer for Svaneke Bodega v/ Henrik Lund Mikkelsen
Startdato
14.02.2007
Ophørsdato
31.12.2008
Reklamebeskyttelse
Nej
Telefon
56496024
Fax
Mail
Kommune
Bornholms Regionskommune
Branchekode
563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Historisk stamdata
Fra | Til | |
14.02.2007 | 31.12.2007 | 554010 Værtshuse, bodegaer mv. |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
STEEN CARSTENSEN Details
Liv og Eksistens v/Inger Lundager Knudsen Details
FRISØRMESTER WERNER HELMERSEN Details
A-NET HOLDING ApS Details
I/S JENS OG SEBASTIAN GROOT Details
Legatet Forhåbningsholm Details
Lilkærs Røgeri v/Torben Rørbech Lilkær Details
Svaneke Bodega v/ Henrik Lund Mikkelsen Details
Ølstykke Bordtennis klub Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Annual Accounts | Date Filed |
Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Svaneke Bodega v/ Henrik Lund Mikkelsen
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Current Officer Name | Appointed |
Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
Mr Max Cret | 2012-05-11 |
Find Svaneke Bodega v/ Henrik Lund Mikkelsen på kortet
Danske selskaber
Farstrup og omegns Pensionistforening
Jakobsens Entreprise v/Lars Jakobsen
Annette Haugaard - Kommunication og Coaching
Haslev Transport v/ Flemming Olsen
RENT TØJ HVER DAG V/DORTE ELSASS
STS VINDUESPOLERING V/SØREN THIDE CHRISTENSEN& TOM MARTIN SPLID
GYMNASIESKOLERNES MUSIKLÆRERFORENING
PARTREDERIET FOR F/F INGA VINTHER
Svenskt Glas Invest Ab, Saltsjöbadvägen 1 Box 64 27122 Ystad Sverige
Peer Gynt Tours - Nettbuss Sør AS
Bowlingklubben Trivsel af 1995
Entrepenør aut. Kloakmester Flemming Madsen v/Flemming Madsen