Virksomheder EJENDOMSRINGEN GIVE I/S
EJENDOMSRINGEN GIVE I/S
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for EJENDOMSRINGEN GIVE I/S
Navn
EJENDOMSRINGEN GIVE I/S
CVR-nummer
20352388
-
Virksomhedsform
Interessentskab
Status
Ophørt
Adresse
Nytorv 7
Postnummer og by
7323 Give
Forretningsmæssige informationer for EJENDOMSRINGEN GIVE I/S
Startdato
15.10.1997
Ophørsdato
30.09.2001
Reklamebeskyttelse
Nej
Telefon
75735999
Fax
75735009
Mail
Kommune
Branchekode
980000 Uoplyst
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Vejlevej 184
Vemmelund
7323 Give
Egon Hansen Raun
Historisk stamdata
Fra | Til | |
15.10.1997 | 30.06.2001 | 703110 Ejendomsmæglere |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
STEEN CARSTENSEN Details
Liv og Eksistens v/Inger Lundager Knudsen Details
FRISØRMESTER WERNER HELMERSEN Details
A-NET HOLDING ApS Details
I/S JENS OG SEBASTIAN GROOT Details
Legatet Forhåbningsholm Details
Lilkærs Røgeri v/Torben Rørbech Lilkær Details
Svaneke Bodega v/ Henrik Lund Mikkelsen Details
Ølstykke Bordtennis klub Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Annual Accounts | Date Filed |
Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for EJENDOMSRINGEN GIVE I/S
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Current Officer Name | Appointed |
Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
Mr Max Cret | 2012-05-11 |
Find EJENDOMSRINGEN GIVE I/S på kortet
Danske selskaber
Farstrup og omegns Pensionistforening
Jakobsens Entreprise v/Lars Jakobsen
Annette Haugaard - Kommunication og Coaching
Haslev Transport v/ Flemming Olsen
RENT TØJ HVER DAG V/DORTE ELSASS
STS VINDUESPOLERING V/SØREN THIDE CHRISTENSEN& TOM MARTIN SPLID
GYMNASIESKOLERNES MUSIKLÆRERFORENING
PARTREDERIET FOR F/F INGA VINTHER
Svenskt Glas Invest Ab, Saltsjöbadvägen 1 Box 64 27122 Ystad Sverige
Peer Gynt Tours - Nettbuss Sør AS
Bowlingklubben Trivsel af 1995
Entrepenør aut. Kloakmester Flemming Madsen v/Flemming Madsen